2015年5月18日,中央统战工作会议在北京召开。时隔9年,全国性的统战工作会议再次召开,名称调整为“中央统战工作会议”。两月后,中央统一战线工作领导小组设立,再次表明了中央对统战工作的重视。中央党校党史教研部主任谢春涛对此指出,两字之差,不仅仅是名称的改变,它表明新一届中央领导集体将统战工作提高到一个新的高度,凸显出中央的“大统战”思维。
中央对统战工作的重视,也反映在对地方统战工作的布局。据记者统计,今年以来,已有北京、山东、河南、湖北、重庆、甘肃、宁夏7省区市统战部长履新。
目前,全国31省区市党委统战部部长中,24省份由省级党委常委出任,8省份由省级政协副主席出任。其中,天津、西藏的省级党委统战部部长同时担任省级党委常委、省级政协副主席职务。
省级统战部长与同为省委常委班子的组织部长、宣传部长人员构成有所不同。在现任的省级组织部长、宣传部长中,异地调任占有很大比重。但目前,全国28省份的党委统战部长都由本省提拔而来,异地调任的案例只有河北、山西、重庆。另据记者统计,在31名省级统战部长中,8人此前任省级政府副职,6人此前担任本省(市)的市(区)委书记。
全国31省区市现任统战部长一览(点击图片查看简历)
姓名 | 职位 | 出生年月 | 任统战部长时间 | 上一任岗位 | |
戴均良
|
北京市委常委、统战部部长 | 1960年7月 | 2015年4月 | 北京市副市长 | |
刘长喜
|
天津市委常委、市政协副主席、市委统战部部长 | 1955年5月 | 2008年1月 | 塘沽区委书记 | |
范照兵
|
河北省委常委、统战部部长 | 1958年4月 | 2013年7月 | 重庆市委常委、统战部部长 | |
孙绍骋
|
山西省委常委、统战部部长 | 1960年7月 | 2014年9月 | 山东省副省长 | |
布小林
|
内蒙古自治区党委常委、统战部部长 | 1958年8月 | 2014年1月 | 内蒙古自治区副主席 | |
孙远良
|
辽宁省政协副主席,省委统战部长 | 1955年3月 | 2011年12月 | 辽宁省政协秘书长,省政协办公厅主任 | |
刚占标
|
吉林省政协副主席,省委统战部长 | 1955年3月 | 2008年4月 | 吉林省委副秘书长 | |
|
黑龙江省委常委、统战部长 | 1956年4月 | 2013年9月 | 黑龙江省委常委,省科学技术厅党组书记、厅长 | |
沙海林
|
上海市委常委,市委统战部部长 | 1957年6月 | 2012年6月 | 上海市商务委员会主任、党组书记 | |
王雪非
|
江苏省政协副主席,省委统战部长 | 1956年5月 | 2014年12月 | 江苏省委副秘书长、省委办公厅主任 | |
孙文友
|
浙江省政协副主席,省委统战部部长 | 1954年12月 | 2013年12月 | 浙江省政协党组成员,秘书长 | |
沈素琍
|
安徽省委常委、省委统战部部长 | 1958年5月 | 2008年2月 | 安徽省政协副主席,铜陵市委书记 | |
雷春美
|
福建省委常委,统战部长 | 1959年1月 | 2012年1月 | 福建省政协副主席 | |
蔡晓明
|
江西省委常委、统战部部长 | 1956年11月 | 2011年12月 | 江西省政府副秘书长 | |
吴翠云
|
山东省委常委、统战部部长 | 1958年9月 | 2015年6月 | 德州市委书记 | |
陶明伦
|
河南省委常委、统战部部长 | 1963年5月 | 2015年4月 | 商丘市委书记 | |
梁惠玲
|
湖北省委常委、统战部部长,省总工会主席 | 1962年8月 | 2015年4月 | 湖北省委常委,省政府副省长 | |
李微微
|
湖南省委常委、省委统战部部长 | 1958年3月 | 2006年11月 | 中国国际贸易促进委员会湖南省分会会长、党组书记 | |
|
广东省委常委、统战部部长 | 1959年5月 | 2012年5月 | 广东省委常委、宣传部部长 | |
赖德荣
|
广西壮族自治区政协副主席,自治区党委统战部部长 | 1957年7月 | 2013年5月 | 广西壮族自治区政协副主席 | |
|
海南省委统战部长 | 1957年2月 | 2014年11月 | 三亚市市长 | |
宋爱荣
|
重庆市委常委、统战部部长 | 1959年9月 | 2015年4月 | 新疆维吾尔自治区党委常委、纪委书记 | |
崔保华
|
四川省委常委、统战部部长 | 1958年11月 | 2012年9月 | 四川省遂宁市委书记 | |
刘晓凯
|
贵州省委常委、统战部部长 | 1962年3月 | 2012年7月 | 贵州省副省长 | |
|
云南省委常委、统战部部长 | 1958年8月 | 2006年11月 | 云南省政府秘书长、党组成员、办公厅党组书记 | |
公保扎西
|
西藏自治区党委常委,区政协党组书记、副主席,区党委统战部部长 | 1962年10月 | 2011年11月 | 西藏自治区党委常委、秘书长,区直机关工委书记 | |
|
陕西省委常委、统战部部长 | 1957年12月 | 2013年1月 | 陕西省委组织部常务副部长(正厅级) | |
王玺玉
|
甘肃省委常委、统战部部长 | 1957年3月 | 2015年7月 | 甘肃省副省长 | |
|
青海省委常委、统战部长 | 1962年9月 | 2013年2月 | 青海省委常委、玉树州委书记 | |
马廷礼
|
宁夏回族自治区党委常委、统战部部长 | 1963年2月 | 2015年5月 | 宁夏回族自治区政府副主席 | |
程振山
|
新疆维吾尔自治区党委统战部长、自治区政协副主席 | 1957年5月 | 2013年3月 | 新疆维吾尔自治区政协副主席,喀什地委书记 |
(统计截至2015年8月5日)
我来说两句排行榜