现任环境保护部副部长、民建中央副主席的吴晓青近日再添新职,接替到龄退休的孟孝忠,兼任民建中央秘书长。
据民建中央网站消息,中国民主建国会第十届中央委员会第四次全体会议于12月18日下午在京闭幕。会议宣布了12月15日举行的中国民主建国会第十届中央常务委员会第十三次全体会议决定:
免去孟孝忠同志民建中央秘书长职务(因到退休年龄),任命吴晓青同志兼任民建中央秘书长职务。
现年59岁的吴晓青(1956.3)是辽宁凤城人,满族,大学本科毕业,学士学位,工程师。1982年于云南大学物理系毕业后,吴晓青长期在云南省内任职,曾先后担任云南省科委科技产业开发处副主任,省环保局局长,副省长等职。
2005年10月,吴晓青赴京担任国家环境保护总局副局长。2008年,国务院机构改革,环境保护总局撤销,组建环境保护部,吴晓青担任副部长。
身为民主建国会成员的吴晓青曾任民建第八、九届中央常委,第五届云南省委副主委,第六届云南省委主委等职。2010年12月,吴晓青当选民建中央副主席至今。此外,吴晓青还是第九届、第十届、第十一届全国政协委员。
目前,民建领导班子成员包括主席陈昌智(1945.7),常务副主席马培华(1949.8),副主席陈政立(1960.12)、张少琴(1953.5)、辜胜阻(1956.1)、宋海(1951.7)、李谠(1956.10)、周汉民(1957.4)、吴晓青、王永庆(1954.6)和郝明金(1956.12)。
吴晓青简历:
吴晓青,男,1956年3月生,满族,辽宁凤城人,大学本科毕业,学士学位,工程师。1995年3月加入民建。
1974年9月至1976年8月,十四冶技工学校学习;
1978年2月至1982年2月,云南大学物理系物理专业学习,获学士学位。
1973年8月至1974年8月,云南省个旧市安宁县知青;
1976年8月至1978年7月,十四冶运输队工人;
1982年3月至1984年3月,昆明钢铁公司钢铁研究所工作;
1984年3月至1986年7月,昆明工学院建工系任教;
1986年7月至1998年11月,云南省科委历任科技开发中心副主任、产业处处长、主任助理、科委副主任;
1998年11月至2003年1月,云南省环境保护局局长;
2003年1月至2005年10月,云南省人民政府副省长;
2005年10月至2008年3月,国家环保总局副局长;
2008年3月至今,环境保护部副部长。
2010年12月至今任民建中央副主席。曾任民建第八、九届中央常委,第九届中央副主席,第五届云南省委副主委,第六届云南省委主委;第九、十、十一届全国政协委员。
参与和主持多个项目的研究,多次获云南省科技成果和云南省星火科技奖,主持完成的《云南省高新技术研究与发展》项目获1999年云南省科技进步二等奖。1996年获国家科委“全国星火计划先进工作者标兵”称号。发表多篇论文,出版《云南省珍稀植物》、《云南省生态环境研究》等专著。(来源:中国民主建国会官网)
我来说两句排行榜